- +1
刚刚,李晓波当选太原市市长!太原、晋中、吕梁、晋...
本文原标题:《刚刚,李晓波当选太原市市长!太原、晋中、吕梁、晋城多名干部履新》
太原市
2月27日上午,在太原市十四届人大四次会议第三次全体会议上,李晓波当选太原市市长。太原市政协十三届三次会议举行第三次全体会议
2月26日上午,太原市政协十三届三次会议举行第三次全体会议。
本次会议的执行主席张明星、冯霞、陈远新、雷学东、李俊林、陈继光、郝宝清、王建堂、刘建中出席。张明星主持会议。
本次全体会议应到委员354人,实到委员324人,符合规定人数。
根据有关规定,本次会议的选举办法和候选人名单,选举工作总监票人、监票人名单,在各委员小组分组讨论的基础上,由太原市政协十三届十次常委会会议第二次会议通过。选举实行等额选举,采用无记名投票方式。会议选举雷学东、任磊为太原市政协副主席。
雷学东同志简历
雷学东,男,汉族,1961年12月生,山西汾阳人,1982年10月参加工作,1984年12月加入中国共产党,大学学历。现任太原市政协党组成员、副主席。1978.09—1982.10山西大学中文系汉语言文学专业学习
1982.10—1987.05太原市委办公厅办公室、综合处干事
1987.05—1988.01太原市委办公厅副主任科员
1988.01—1989.05太原市委办公厅综合处副处长
1989.05—1995.06太原市委办公厅综合处处长
1995.06—2002.09太原市委办公厅副主任
2002.09—2008.02太原市委副秘书长
2008.02—2012.06太原市委常务副秘书长
2012.06—2018.12太原市委党校常务副校长
2018.12—2019.01太原市人大常委会党组成员
2019.01—2019.02太原市政协党组成员
2019.02—太原市政协党组成员、副主席
任磊同志简历
任磊,男,汉族,1970年9月生,湖北长阳人,1992年7月参加工作,无党派,大学学历。现任太原市政协副主席,山西省政府办公厅秘书五处处长。1988.09—1992.07山西财经学院计划统计系计划统计专业学习
1992.07—1996.09山西省农业区划委员会遥感技术服务部工作
1996.09—1996.11山西省农业综合开发局工作
1996.11—1999.09山西省农业综合开发局副主任科员(1996.04—1998.03中国社会科学院研究生院农业经济专业研究生课程班学习)
1999.09—2003.06山西省农业综合开发局主任科员
2003.06—2005.08山西省名优产品开发中心副主任
2005.08—2005.12山西省中小企业信息网络中心主任
2005.12—2010.09山西省政府办公厅秘书二处调研员
2010.09—2012.06山西省政府研究室农业处处长
2012.06—2014.07山西省政府研究室农村处处长
2014.07—2016.12山西省政府办公厅农村研究处处长
2016.12—2017.02山西省政府办公厅综合研究室主任
2017.02—2019.02山西省政府办公厅秘书五处处长
2019.02—太原市政协副主席,山西省政府办公厅秘书五处处长
2月22日上午,小店区第五届人民代表大会第四次会议上,王成万当选太原市小店区人民法院院长。晋中市
政协第四届晋中市委员会第四次会议召开第三次全体会议
2月26日下午,政协第四届晋中市委员会第四次会议召开第三次全体会议。本次大会执行主席赵庆华、王建林、王继堂、邓明、杨定旺、张鲜苹、连建华、魏元平、邢俊杰在主席台前排就座,王继堂主持。
本次会议应到委员350名,实到委员314名,符合规定人数。
会议通过关于接受赵庆华同志请辞政协第四届晋中市委员会主席的决定。会议选举王建林为政协第四届晋中市委员会主席,选举连建华、魏元平为政协第四届晋中市委员会副主席。
王建林同志简历
王建林,男,汉族,1962年9月生,山西平遥人,中共党员,1982年10月参加工作,大学学历,农业推广硕士,现任晋中市政协党组副书记、主席,市委统战部长。1982.10—1983.11平遥县宁固公社科普秘书
1983.11—1987.07平遥县宁固公社(镇)副主任(副镇长)
1987.07—1990.02平遥团县委副书记
1990.02—1993.01平遥县千庄乡党委书记
1993.01—1993.04平遥县委办主任
1993.04—1995.12平遥县洪善镇党委书记
1995.12—1998.02平遥县政府副县长
1998.02—2001.11榆次市(区)委副书记
2001.11—2005.05榆次区委副书记、区长
(2004.03—2005.05主持区委工作)
2005.05—2009.03榆次区委书记
2009.03—2010.05榆次区委书记、榆次工业园区管委会主任(副厅级)
2010.05—2010.07晋中市政府党组成员、副市长,榆次区委书记、榆次工业园区管委会主任
2010.07—2016.09晋中市政府党组成员、副市长
2016.09—2016.10晋中市委常委、统战部长,晋中市政府党组成员、副市长
2016.10—2018.12晋中市委常委、统战部长
2018.12—2019.01晋中市委统战部长
2019.01—2019.02晋中市政协党组副书记、市委统战部长
2019.02—晋中市政协党组副书记、主席,市委统战部长
连建华同志简历
连建华,男,汉族,1962年11月生,山西榆社人,中共党员,1983年10月参加工作,大学学历,现任晋中市政协党组成员、副主席,市政府党组成员、秘书长,市政府办公室党组书记、主任。1983.10—1984.02榆社县卫生防疫站工作
1984.02—1984.07榆社县团县委办公室干事
1984.07—1988.07榆社县县委办公室干事、科员
1988.07—1992.06榆社团县委副书记
1992.06—1993.03榆社团县委书记
1993.03—1995.08榆社河峪乡党委书记
1995.08—1998.06榆社郝北镇党委书记
1998.06—2006.06榆社县政府副县长
2006.06—2007.04榆社县委常委、政府副县长
2007.04—2007.12待安排
2007.12—2012.05晋中市科协党组书记、主席
2012.05—2014.10晋中市机关事务管理局党组书记、局长兼市机关后勤服务中心主任
2014.10—2016.09晋中市卫生和计划生育委员会党组书记、主任
2016.09—2016.10晋中市政府党组成员,市政府办公厅党组书记,市卫生和计划生育委员会主任
2016.10—2019.01晋中市政府党组成员、秘书长,市政府办公厅党组书记、主任
2019.01—2019.02晋中市政协党组成员,市政府党组成员、秘书长,市政府办公厅(室)党组书记、主任
2019.02—晋中市政协党组成员、副主席,市政府党组成员、秘书长,市政府办公室党组书记、主任
魏元平同志简历
魏元平,男,汉族,1966年11月生,山西临县人,农工党党员,1987年8月参加工作,大学学历,医学学士,现任晋中市政协副主席。1987.08—1992.03山西省中医研究所药剂科工作
1992.03—1992.12山西省中医研究所科技开发部副主任
1992.12—1994.10山西省中医研究所药剂科副主任
1994.10—1997.02山西省中医药研究院药品供应部主任
1997.02—2001.12山西省中医药研究院药剂科主任
2001.12—2004.05山西省心血管疾病医院(研究所)副院长(副所长)
2004.05—2004.12太原市药品监督管理局副局长
2004.12—2007.05太原市食品药品监督管理局副局长
2007.05—2010.03太原市食品药品监督管理局调研员
2010.03—2011.12太原市食品药品监督管理局副局长、调研员
2011.12—2017.08太原市食品药品监督管理局局长
2017.08—2018.12太原市食品药品监督管理局局长,农工党太原市委主委
2018.12—2019.02晋中市政协工作
2019.02—晋中市政协副主席
吕梁市
中国人民政治协商会议第三届吕梁市委员会第五次会议关于补选副主席结果的公告
按照《中国人民政治协商会议章程》规定,中国人民政治协商会议第三届吕梁市委员会第五次会议于2019年2月24日选举郝金光同志为政协第三届吕梁市委员会副主席。
郝金光同志简历
郝金光,男,汉族,1962年10月生,山西临县人,无党派,1982年8月参加工作,中央党校大学学历。现任吕梁市政协副主席。1979.10——1982.07吕梁农校学生
1982.08——1988.12吕梁行署统计局农调队负责人
1988.12——1989.03吕梁能源开发公司工作
1989.03——1990.03吕梁能源开发公司办公室副主任
(其间:1985.11——1989.12 山西财经学院自考大专)
1990.03——1998.07吕梁能源开发公司办公室行政科长
1998.07——2011.06石楼县人民政府副县长
(其间:1999.08——2001.12 中央党校函授本科)
2011.06——2016.06离石区人民政府副区长
2016.06——2017.10吕梁市扶贫开发服务中心副主任
2017.10——2019.01吕梁市林业局局长
2019.01——2019.02吕梁市规划和自然资源局局长
2019.02——吕梁市政协副主席
吕梁市第三届人民代表大会第六次会议关于市三届人大有关专门委员会设立的决定
(2019年2月24日吕梁市第三届人民代表大会第六次会议第二次全体会议通过)
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《吕梁市机构改革方案》,吕梁市第三届人民代表大会第六次会议决定:设立吕梁市第三届人民代表大会社会建设委员会。
吕梁市第三届人民代表大会社会建设委员会组成人员名单
(2019年2月24日吕梁市第三届人民代表大会第六次会议第二次全体会议通过)
主任委员:梁来茂
副主任委员:高云梅(女)
委员:(按姓名笔画排序)
袁子捷高永红(女)
沁水县
沁水县第十六届人民代表大会第四次会议公告
(第1号)
沁水县第十六届人民代表大会第四次会议于2019年2月24日补选任彩虹为沁水县人民政府县长。
现予公告
沁水县第十六届人民代表大会
第四次会议主席团
2019年2月24日
任彩虹同志简历
任彩虹,女,汉族,1968年7月出生,山西省太原市人,研究生学历,农业推广硕士,1999年12月加入中国共产党,1990年7月参加工作,现任沁水县委副书记、县政府党组书记、县长。1990年7月在省政协政法办工作;
1991年7月任省政协政法办科员;
1993年3月任省政协民宗办副主任科员(其间:1993年10月至1994年10月在临汾市乡宁县下乡);
1996年2月任省政协民宗办主任科员(其间:1997年11月至1998年11月在忻州市偏关县下乡);
2002年6月任省政协民宗办副主任;
2007年4月任省政协办公厅财务处处长;
2007年7月任省国土资源厅耕地保护处副处长(正处级)(其间:2008年10月至2010年12月挂任太原市万柏林区区委常委、副区长);
2014年4月任省国土资源厅基层工作指导处处长;
2016年2月任省国土资源厅机关党委专职副书记;
2016年8月任陵川县委副书记、县政府党组书记、县长;
2019年1月任沁水县委副书记、县政府党组书记、代县长;
2019年2月至今任现职。
陵川县
陵川县第十六届人民代表大会第四次会议公告
第2号
陵川县第十六届人民代表大会第四次会议于2019年2月23日补选杨晓雷为陵川县人民政府县长。
现予公告
陵川县第十六届人民代表大会
第四次会议主席团
2019年2月23日
杨晓雷同志简介
杨晓雷,男,汉族,1977年3月出生,山西省翼城人,大学学历,2007年12月加入中国共产党,2000年7月参加工作,现任陵川县委副书记、县政府党组书记、县长。2000年7月任中体产业股份有限公司干事;
2005年4月任中体健身广州分公司副总经理;
2006年10月任山西省青年交流中心主任助理;
2008年3月任山西省青年交流中心副主任;
2009年7月任团省委副调研员;
2010年11月任团省委学校部副部长;
2013年6月任团省委少先队总辅导员;
2015年4月任晋城市政府副秘书长(保留正处);
2016年8月任阳城县委副书记(期间:2018年4月—2018年9月挂任天津市西青经济技术开发区管委会副主任);
2019年1月任中共陵川县委副书记、县政府党组书记;
2019年2月任现职。
陵川县第十六届人民代表大会代表。
编辑:梁慧杰
来源:山西发布、小店区人大
H5|晋中中院工作报告 请“码”上阅卷
本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。
扫码下载澎湃新闻客户端
Android版
iPhone版
iPad版
- 澎湃新闻微博
- 澎湃新闻公众号
- 澎湃新闻抖音号
- IP SHANGHAI
- SIXTH TONE
- 报料热线: 021-962866
- 报料邮箱: news@thepaper.cn
沪ICP备14003370号
沪公网安备31010602000299号
互联网新闻信息服务许可证:31120170006
增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116
© 2014-2024 上海东方报业有限公司